关键词:碳资产管理、全国碳市场、碳排放配额
随着电力行业纳入全国碳市场并在首个达标期内完成碳排放配额结算配资门户网,大型企业集团建立自己的碳管理体系变得越来越重要。
截至统计,国家电网、南方电网、国家电力投资公司、国家能源集团、华电集团、大唐集团、华能集团、华润电力、中国广东等9家主要电力集团已成立碳资产管理公司核电。 (点击查看9家碳资产管理公司详情)
本文对上述九大电力集团碳资产管理公司的主要管理人员进行了总结,并附上主要领导/法人简介:
国网英达碳资产管理(上海)有限公司
董事长、法人:车雪梅
简介:车雪梅,女同花配资,1967年出生,大学学历,学士学位,高级经济师。 历任国家电力公司审计部综合处副处长,国家电网公司审计部审计二处副处长(主持工作)、审计一处处长历任国网物资有限公司总会计师、党组成员,国网物资有限公司总会计师、党委委员等职。现任国网物资有限公司副总经理、总会计师、党委委员。国网英达.
导演:张磊、葛伟
监制:高培道
南网碳资产管理(广州)有限公司
执行董事:李庆峰
简介:李庆峰,男,1977年7月出生,汉族散户配资,河北石家庄人股票配资成都股票配资南宁配资,2005年6月加入中国共产党,2000年7月参加工作,学士、硕士学位,高级会计师、经济师。 近五年历任广西电网公司桂林供电局副局长、南方电网资本控股有限公司投资部部长。
监制:侯伟迪
经理:张明明
国家电力投资集团碳资产管理有限公司
董事长、法人:徐谦
简介:徐谦,1971年7月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权。 2000年至2004年任美卓戴纳派克(中国)有限公司副总裁; 2004年至2007年任山特维克矿山工程机械(中国)有限公司工程机械营销总监; 2007年至2008年任山特维克矿山工程机械(中国)有限公司工程机械营销总监、onOY亚太区总经理; 2009年至2012年9月任上海嘉威特机械设备有限公司总经理; 2012年10月加入股份有限公司担任执行董事兼总经理; 目前,他担任该公司董事长兼总裁。 现任嘉维特机械执行董事、子公司百美迪康(北京)董事长、瑞普环保监事。
导演:沉峰、于大海、杜云贵、怀文明、程岩、关悦
监事会主席:张洪雷
监事:廖建波、赵成刚、王莉、张振平、侯福斌、张玉婷。
中国华电集团碳资产运营有限公司
执行董事、法人:毛科
简介:曾担任华电招标有限公司、中国华电集团物资有限公司、中国华电集团碳资产运营有限公司法定代表人贵州股票配资,并担任华电招标有限公司、中国华电集团物资有限公司、中国华电集团碳资产运营有限公司法定代表人。有限公司、中国华电集团物资有限公司、中国华电集团碳资产运营有限公司等公司高管。
监制:林明双
大唐碳资产股份有限公司
执行董事、法人:郑跃
简介:曾任大唐碳资产有限公司等公司法定代表人,并担任大唐碳资产有限公司等公司高级管理人员。
监制:霍凌月
龙源(北京)碳资产管理科技有限公司
董事长、法人:魏子杰
担任龙源(北京)碳资产管理科技有限公司、龙源电力集团能源销售有限公司、龙源(北京)新能源有限公司等公司法定代表人; 担任北京龙源西热电力科技有限公司股东; 曾任龙源(北京)碳资产管理科技有限公司、龙源吐鲁番新能源有限公司、龙源电力集团能源销售有限公司等公司高管。
导演:张国桢、朱亮、李星云、范子超、刘勇
华能碳资产管理有限公司
董事长、法人:黄文平
简介:曾担任华能碳资产管理有限公司等公司法定代表人,并担任华能碳资产管理有限公司、上海环境能源交易有限公司、华能长江环保有限公司高级管理人员防护科技有限公司等公司。
导演:熊文武、牟春华、项立军、周健、张伟、石岩
监事会主席:赵虎
监事:卢静杰、姚霞
华润电力(宁夏)有限公司
法人:白宇
董事长:王波
简介:曾担任华润电力风能(承德围场)有限公司、华润电力风能(承德)有限公司、华润电力投资有限公司北方分公司等法定代表人曾担任京能(锡林郭勒)发电有限公司、华润风电(海原)有限公司、内蒙古磴口金牛煤电有限公司等公司法定代表人高管。
导演:蒋伟杰、梁辉
监事:刘方辉
中广核碳资产管理(北京)有限公司
执行董事、法人:罗厚斌
曾担任深圳前海中广核富盈互联网金融服务有限公司、中广核碳资产管理(北京)有限公司法定代表人,并担任桂林银行股份有限公司、国家开发银行法定代表人证券股份有限公司、深圳合达中远电力科技有限公司等公司高管。
监制:康伟
经理:石磊
文章原创于金源网络科技有限公司:http://haimianbeibei.com/